Marijan Kostanjevac
Dužnost | Pravna osoba | Datum početka i kraja obnašanja dužnosti |
---|---|---|
Općinski načelnik | Općina Vinica |
26.05.2017. do 23.03.2021. |
Općinski načelnik | Općina Vinica |
27.05.2013. do 25.05.2017. |
Odluke08.04.2021.
Marijan Kostanjevac, P-68-20, P-68/20 |