Sunčana Glavak
Dužnost | Pravna osoba | Datum početka i kraja obnašanja dužnosti |
---|---|---|
Zastupnik | Hrvatski sabor |
25.05.2018. do 01.12.2019. |
Glasnogovornik | Vlada Republike Hrvatske |
01.02.2016. do 25.05.2018. |
Zastupnik | Hrvatski sabor |
22.12.2011. do 28.12.2015. |
Mišljenja19.05.2016.
Sunčana Glavak M-109/16 |